黄明玖 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 董事长 董事 |
---|
| 黄明玖先生:1962年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,所学专业为工模具设计与制造,后取得工商管理专业硕士学历,工程师。1983年至1998年,历任国营建西工具厂技术员、车间副主任、车间主任、宏光异型材模具厂厂长;1998年至2005年,历任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副总经理、总经理、副董事长,铜陵三佳科技股份有限公司(含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司)董事长;2005年至2013年,任铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理;2014年至今,任本公司董事长。现任本公司董事长、铜陵耐思科技有限公司执行董事兼总经理、铜陵松宝智能装备股份有限公司董事、安徽耀峰雷达科技有限公司董事、南京雷堃达电子科技有限公司董事。黄明玖先生为安徽省优秀青年企业家,曾任中国模具工业协会理事、安徽省模具工业协会会长(理事长)、中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任、中国半导体协会封装分会副理事长。 |
郑天勤 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 董事 总经理 |
---|
| 郑天勤先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,所学专业为工模具设计与制造,后取得工商管理专业硕士学历。1987年至1996年历任国营建西工具厂技术科技术员、科长;1996年至1998年,任铜陵市宏光异型材模具厂副厂长;1998年至2005年,任铜陵三佳科技股份有限公司(含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司)副总经理;2006年至今,历任本公司董事,执行总裁,总经理。现任本公司董事、总经理。拥有30余年模具工业、塑料挤出成型及半导体封装装备的专业行业经验。郑天勤先生曾获“中国工业合作协会八十周年优秀企业家”、“安徽省劳动模范”、“铜陵市劳动模范”、“铜都青年创业之星”。 |
胡火根 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-12-01 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 胡火根先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,所学专业为工模具设计与制造,后取得工商管理专业本科学历。1992年至1996年,任国营建西工具厂技术员;1996年至1998年,任模具分厂技术部经理;1998至2001年,历任铜陵宏光模具有限公司技术开发部主任,铜陵三佳模具股份有限公司塑料成型技术研究所所长;2001年至2005年,任铜陵三佳科技股份有限公司(含前身铜陵三佳模具股份有限公司)型材模具厂副厂长。2006年至今,任本公司副总经理;2020年11月至今,任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。胡火根先生曾参加研制“塑料异型材成型模具柔性制造单元”获省科技成果三等奖,曾获铜陵市技术标兵称号,主持开发“塑料异型材后共成型挤出模具和技术”被国家经贸委认定为2000年国家级新产品。 |
吴成胜 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 吴成胜先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造工艺与设备专业本科学历,高级工程师。1989年至1996年,任国营建西工具厂车间工艺员;1996年至1998年任铜陵市宏光异型材模具厂技术科科长;1998年至2000年,任铜陵三佳科技股份有限公司(含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司)副总工程师;2000年至2005年,任铜陵富仕三佳机械有限公司副总经理;2006年至今,历任本公司总经理、副总经理、董事、董事长、总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。吴成胜先生曾获铜陵市专业技术拔尖人才荣誉称号、铜陵市科技工作先进个人。 |
阮运松 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 64 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 阮运松先生:1960年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械专业大专学历,工程师。1978年至1979年于铜陵县玉楼小学任教;1979年至1982年,先后在中国人民解放军某部队服役、在南京军区防化教导队受训;1983至1986年退伍回乡创办并经营养鸡场;1986年至1999年先后创办铜陵县金属纱管厂及铜陵市纺织配件厂并担任厂长;1999年至2013年,担任铜陵市松宝机械有限公司执行董事;2005年至2013年,担任安徽耐科装备科技股份有限公司董事长、铜陵耐思科技有限公司执行董事;2013年至今,担任铜陵松宝智能装备股份有限公司董事长、本公司董事。现任本公司董事、铜陵松宝智能装备股份有限公司董事长。 |
傅祥龙 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 傅祥龙先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业硕士学历,工程师。1983年至1993年,任国营建西工具厂技术科技术员;1993年至2000年,任国营建西工具厂分厂厂长;2000年至2005年,任铜陵三佳科技股份有限公司(含前身铜陵三佳模具股份有限公司)副总经理;2002年至2005年,任丰山三佳微电子有限公司总经理;2006年至2008年,任耐科有限董事、执行总裁;2009年至2012年,任江阴康强电子有限公司总经理;2005年至今,任铜陵市慧智机电有限责任公司执行董事兼总经理;2006年至今,任本公司董事;2014年至今任铜陵富博科技有限公司董事长。现任本公司董事、铜陵市慧智机电有限责任公司执行董事、总经理、铜陵富博科技有限公司执行董事。 |
胡献国 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-01-01 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 胡献国先生:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,所学专业为粉末冶金材料学、机械学,博士研究生学历、二级教授。美国摩擦学家与润滑工程师学会(STLE)会员、中国机械工程学会高级会员、中国机械工程学会摩擦学分会理事、中国机械工程学会摩擦、耐磨与减摩材料专业委员会副主任委员;入选安徽省高等学校“十五”优秀人才计划,安徽省高等学校学科带头人培养对象。1988年至今,在合肥工业大学机械工程学院工作,历任助理研究员、副研究员、研究员、教授、博士生导师。2021年1月至今,任本公司独立董事。 |
毛腊梅 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-12-01 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 毛腊梅女士:1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科学历,教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项目评审库专家。1992年至今在铜陵学院会计学院工作。现任铜陵学院会计学院会计学教授、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事,安徽泾县铜源村镇银行独立董事、铜陵智汇领航管理咨询有限公司监事、安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今,任本公司独立董事。 |
李停 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-05-10 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 李停,男,1972年4月生,安徽池州人,中国国籍,无境外永久居留权,所学专业为产业经济学,博士研究生学历,三级教授。先后在安徽师范大学、新疆大学、上海社会科学院学习,获得理学学士、经济学硕士和经济学博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才,铜陵学院“翠湖”领军人才,铜陵学院学术带头人,安徽省高校经管类学科联盟理事、铜陵市技术经济与管理现代化研究会副秘书长。主持国家社科基金项目1项、教育部人文社科一般项目1项、安徽省哲学社会科学规划基金项目4项、安徽省教育厅人文社科重大项目1项、安徽省科技厅软科学研究项目1项、安徽省社科联创新发展研究项目1项、铜陵市中国特色社会主义理论研究课题1项、铜陵市政策研究室招标课题5项。出版学术专著1部,公开发表论文50余篇,其中CSSCI论文21篇,人大复印资料全文转载论文4篇。2006年至今在铜陵学院任职,主要从事西方经济学、产业经济学、区域经济学的教学和科研工作,研究方向为产业组织与“三农”问题,历任讲师(2007)、副教授(2013)、教授(2018),安徽财经大学和安徽工业大学兼职硕士研究生导师。 |
傅啸 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 职工监事 监事会主席 |
---|
| 傅啸先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高分子化工专业本科学历,参与公司多项研发工作,作为发明人申请并取得了多项专利。1998年至2006年,历任铜陵市宏光模具有限公司技术员、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司挤出模具厂技术部经理;2006年至今,历任本公司技术部经理、品管部经理、技术中心挤出装备技术部经理;2008年至2014年,任本公司监事;2014年至今,任本公司监事会主席;现任本公司监事会主席、技术中心挤出装备技术部经理。 |
江洪 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 中专 |
---|
年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 江洪先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子机械设计与工艺制造专业中专学历。1989年至2001年,历任国营安昌机械厂工艺员、车间副主任、分厂厂长、铜陵三佳电子(集团)有限责任公司分厂厂长、总经理助理;2001年至2006年,任铜陵蓝盾光电子有限公司总经理;2006年至今,任合肥海天电子科技有限公司总经理;2008年至2014年,任本公司监事会主席;2014年至今,任本公司监事;2015年至今,任合肥华清海阳表面处理科技有限公司监事;2017年至今,任合肥博发股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、南京雷堃达电子科技有限公司董事长;2018年至2022年6月,任陕西猎鹰低空空域安全研究院有限公司董事;2019年至今,任安徽耀峰雷达科技有限公司董事长;现任本公司监事、合肥海天电子科技有限公司总经理、合肥华清海阳表面处理科技有限公司监事、合肥博发股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、南京雷堃达电子科技有限公司董事长、安徽耀峰雷达科技有限公司董事长。 |
崔莹宝 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 63 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 崔莹宝先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子专业大专学历,副高级工程师。1981年至1994年,任国营安昌机械厂设计所技术员;1994年至2001年,历任铜陵蓝盾电子设备厂副厂长、厂长;2001年至2017年,历任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总经理、常务副总经理;2008年至今,任本公司监事;2014年至今,任安徽和氏体育羽毛球俱乐部有限公司监事;2017年至今,任安徽超远信息技术有限公司执行董事、总经理;现任本公司监事、安徽超远信息技术有限公司执行董事、总经理、安徽和氏体育羽毛球俱乐部有限公司监事。 |
徐劲风 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 徐劲风先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1998年获评铜陵市十大销售人才。1992年至1996年,历任国营建西工具厂销售经理、宏光异型材模具厂销售经理;1996年至2001年,任铜陵三佳模具股份有限公司(含前身铜陵宏光模具有限公司)营销部经理;2001年至2005年,任铜陵三佳科技股份有限公司挤出模具厂副厂长;2006年至今,任安徽耐科装备科技股份有限公司副总经理。 |
黄戎 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-06-02 |
---|
职务 | 董事会秘书 |
---|
| 黄戎先生,1980年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年至今,先后在安徽耐科装备科技股份有限公司担任科技项目专员、人事专员、办公室工作人员、办公室主任、财务经理、人力资源部经理、财务总监等职务。2018年1月至今,安徽耐科装备科技股份有限公司董事会秘书。现任安徽耐科装备科技股份有限公司董事会秘书、人力资源部经理。 |
王传伟 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-11-01 |
---|
职务 | 财务总监 |
---|
| 王传伟女士,1983年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2005年至2016年,任安徽耐科装备科技股份有限公司主办会计;2016年至2020年任安徽耐科装备科技股份有限公司财务部副经理;2020年11月至今安徽耐科装备科技股份有限公司财务总监。现任安徽耐科装备科技股份有限公司财务总监。 |