武守坤 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-06-25 |
---|
职务 | 董事 总经理 董事长 |
---|
| 武守坤先生:1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1984-1988年,本科毕业于北京航空航天大学航空发动机专业;1999-2002年,毕业于美国南方加州大学(Southern California University)工商管理专业,博士研究生学历。1988年-1999年,任中国航空进出口深圳公司进出口二部经理;2002年6月至今,任公司董事长兼总经理,全面负责公司的发展战略规划、经营和管理工作;兼任深圳市金泽创投资发展有限公司监事,浙江华媒信息传播有限公司董事,深圳市金兄弟化工科技有限公司董事,快点文化传播(上海)有限公司董事等。武守坤先生,2010年3月至今,担任中国电子电路行业协会副理事长、北京航空航天大学能源动力学院企业导师和航空强国中国心教育基金管委会委员等。2015年获评广东省高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才,2018年入选深圳市职业能力建设专家库入库专家。主导了2015年工业和信息化部工业强基工程工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程--安全芯片能力提升及应用方向《智能音响关键部件》项目;主持2016年、2017年广东省科技计划项目共2项,已通过项目结题验收。作为发明人参与申请的有效专利40项,其中发明专利22项,其他专利18项;参与论文被SCI/EI收录共18篇;其作为发明人的国家专利分别在2018年、2019年获第二十届、第二十一届中国专利优秀奖。 |
乔元 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-06-24 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 乔元先生:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国伦敦政治经济学院,硕士研究生学历。曾任职于深圳市融证通互联网金融服务公司、深圳市千润资产控股有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司,2021年10月起,任北京世纪卓越信息技术有限公司区域拓展高级经理。 |
叶永峰 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 高中 |
---|
年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-06-25 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 叶永峰先生:1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1998年至2001年,担任广州经济开发区工业进出口贸易公司销售经理;2001年至2003年,担任青岛海信股份有限公司广州分公司销售经理;2003年至2009年担任上海和威钻石贸易有限公司执行董事;2009年至2016年担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司深圳分公司、深圳凯沙琪珠宝有限公司董事、总经理;2007年12月至2021年4月担任广州凯沙琪钻石首饰有限公司董事;2018年1月至今担任智慧华育(广州)科技有限公司董事;2019年12月至今担任珠海广浩捷科技股份有限公司董事;现任公司董事。 |
赵亮 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 52 | 任职日期 | 2019-06-25 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 赵亮先生:1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于柏林洪堡大学法学院,法学博士,持律师资格证。2004年至2005年担任德国罗德律师事务所法律顾问;2006年至2010年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝马(中国)汽车贸易有限公司高级法律顾问;2010年至2012年担任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书、副总经理;2013年至2015年担任平安财智投资管理有限公司董事、投委会委员、风控合规负责人;2016年至今担任松禾资本管理有限公司合伙人、首席律师;现任公司独立董事。 |
秦曦 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-06-24 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 秦曦先生:1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理学专业,中级经济师。2017年04月至今担任上海上创信德投资管理有限公司董事兼总经理,2017年06月至今担任上海上创信德创业投资有限公司董事兼总经理,2017年10月至今担任南通新微研究院院长、法人代表,2018年01月至今担任嘉兴上创投资管理有限公司董事长,2018年08月至今担任重庆科兴新微股权投资基金管理有限公司董事长、总经理、董事,2019年07月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁,2019年10月至今担任上海新微科技服务有限公司监事,2020年06月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表,2020年09月至今担任河南物联网技术有限公司董事长,2021年01月至今担任上海新衡物联网有限公司执行董事,2021年07月至今担任上海新微企业管理有限公司总经理兼董事,现担任上海图原置业投资有限公司、苏州金禾新材料股份有限公司、上海新安纳电子科技有限公司、宁波申江科技股份有限公司、上海矽睿半导体技术有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、珠海先进集成电路研究院有限公司、上海新微半导体有限公司、上海维安电子有限公司、漫迪医疗仪器(上海)有限公司、上海赋同科技有限公司、上海新傲科技股份有限公司、广州新锐光掩模科技有限公司董事。 |
方先丽 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-06-24 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 方先丽女士:1972年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,拥有注册会计师资格与法律执业资格。2001年2月至2012年5月,任上海大德建筑设计咨询有限公司监事;2003年8月至2011年12月,历任上海汽车集团股份有限公司对外合作科科长、金桥项目组总经理助理、组干部部长助理、总经理助理、办公室主任、资本运营部执行总监助理等职务;2011年8月至今,任上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、执行董事;2012年7月至今,任青岛元通机械有限公司监事;2014年1月至2015年11月,任凯龙高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至今,任郑泰工程机械股份有限公司董事;2015年11月至2018年1月,任世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司董事;2016年5月至今,任北京微酒世纪文化传媒有限公司监事;2016年6月至2018年8月,任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(股票代码:603157)董事会秘书;2016年11月至2019年1月,任形际实业(上海)有限公司董事;2017年3月至2018年4月,任上海九蜗服饰有限公司董事;2018年2月至2018年8月,任上海拉夏企业管理有限公司董事;2018年10月至今,任上海丹诺西诚智能科技有限公司董事;2019年2月至2019年6月,任广东拓斯达科技股份有限公司(股票代码:300607)副总经理、董事会秘书;2018年10月至今,任天海融合防务装备技术股份有限公司(股票代码:300008)独立董事;2019年5月至今,任子行网络技术股份有限公司(股票代码:300311)独立董事;2019年4月至今,任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事;2019年10月至2021年6月,任海口玛丽医院有限公司董事;2019年8月至2020年8月,任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(股票代码:603990)董事、副总经理兼董事会秘书;2021年9月至今,任云涧茶叙(上海)茶文化有限公司监事。 |
宋更新 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-06-25 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 宋更新先生:1963年12月出生,中国国籍,香港永久居民,毕业于北京工业学院飞行器工程专业,本科学历。1984年8月至1989年10月任中国人民解放军第二炮兵参谋;1989年11月至1996年2月任中国天龙深圳实业公司经理;1996年3月至今,担任金兄弟实业(香港)有限公司董事等;现任公司监事会主席。 |
张蓓 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-06-24 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 张蓓先生:1987年11月出生,中国国籍,大专学历,公共安全管理专业,毕业于陕西警官职业学院。2009年12月至今就职西安金百泽电路科技有限公司环境安全主管。 |
戴明明 |
---|
性别 | 女 | 学历 | |
---|
年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-03-09 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 戴明明女士:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年6月入职公司任工程文员,2013年起任商务工程师,2020年至今任营销中心客服主管。 |
陈春 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-06-25 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 陈春,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年2月出生,本科学历,工程师职称。1998年8月-2000年7月任职于广东明珠球阀股份有限公司;2000年8月-2011年1月任职于华锋微线电子(惠州)工业有限公司;2011年1月入职公司,历任生产技术部经理、副总工,2014年起任总工程师,现任深圳市金百泽电子科技股份有限公司副总经理、总工程师。 |
潘权 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-06-25 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 潘权,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,毕业于长沙工业高等专科学校建材专业(已并入中南大学),大专学历。1996年9月至1998年12月曾任湖南岳阳宏达铝材有限公司技术员;1998年12月至2003年7月曾任深圳欣强线路板厂资材课长;2003年7月至今深圳市金百泽电子科技股份有限公司供应链经理、生产厂长、营运总监;现任深圳市金百泽电子科技股份有限公司副总经理。 |
陈鹏飞 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 31 | 任职日期 | 2022-04-26 |
---|
职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
---|
| 陈鹏飞先生:1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中南大学MBA在读,中国注册会计师(CPA)、美国注册管理会计师(CMA),已取得税务师、中级会计专业技术资格、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所项目经理、任子行网络技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。2021年11月入职公司,担任证券事务代表、总监,现任公司董事会秘书。 |