杨冬强 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 董事长 董事 |
---|
| 杨冬强先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,通信工程专业,杭州市上城区政协委员、杭州市科技创业领军人才。1996年7月至1999年3月在杭州松下厨房电器有限公司担任电子车间主管;1999年4月至2001年7月在杭州摩托罗拉移动电话用户机有限公司担任技术主管;2001年8月至2003年10月在杭州依赛通信有限公司担任采购主管;2003年11月至2005年12月在华塑电子担任监事;2005年12月至2020年10月在华塑有限先后担任监事、执行董事,自2020年10月至今在华塑科技担任董事长,兼任杭州皮丘拉控股有限公司总经理及控股股东。 |
李明星 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 董事 总经理 |
---|
| 李明星先生:1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,金融学专业。1996年7月至1999年8月在杭州华邦医疗器械有限公司担任研发工程师;1999年9月至2003年10月在杭州高特电子设备有限公司先后担任销售经理、市场部经理;2003年12月至2005年11月在杭州丽峰贸易有限公司担任销售总监;2005年12月至2020年10月在华塑有限先后担任执行总经理、总经理,自2020年10月至今在华塑科技担任董事、总经理,兼任杭州皮丘拉控股有限公司执行董事及控股股东。 |
聂孟建 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 聂孟建,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,计算机信息管理专业。2003年9月至2005年5月在陕西瑞尔森科技发展有限责任公司担任销售经理;2005年5月至2006年5月在西安庆元机电有限公司担任销售经理;2006年6月至2009年3月在陕西艾特隆技术有限公司担任大区经理;2009年3月至2020年10月在华塑有限担任副总经理,2020年10月至今在华塑科技担任董事、副总经理。 |
王文义 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 王文义,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,电子工程专业。1996年8月至1999年9月,在浙江省义乌市恒信报警设备厂研发部担任研发工程师;1999年10月至2003年3月在杭州利加通讯设备有限公司技术部担任售前支持;2003年4月至2005年11月在华塑电子担任研发工程师;2005年12月至2020年10月在华塑有限先后担任研发工程师、研发副总监,2020年10月至今在华塑科技担任董事、研发副总监。 |
杨典宣 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 高中 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 杨典宣,男,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1989年6月至1996年12月经商;1997年1月至2003年10月为乐清市振兴无线电厂员工;2003年11月至2005年12月在华塑电子担任执行董事兼总经理;2005年12月至2008年12月在华塑有限担任执行董事兼总经理;2011年4月至2017年3月担任乐清市虹桥镇吴宅村村主任;2008年12月至2020年10月担任华塑有限监事;2020年10月至今在华塑科技担任董事。 |
韩家勇 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 韩家勇,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,法学专业,副教授,律师。1985年7月至1998年8月在杭州大学法学院任教;1998年9月至今在浙江大学光华法学院任教;自2020年10月至今担任华塑科技独立董事。 |
徐新民 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 徐新民,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,电路与系统专业,副教授。1986年9月至1998年9月在杭州大学电子工程系任教;1998年9月至今在浙江大学信息与电子工程学院任教;自2020年10月至今担任华塑科技独立董事。 |
陈为人 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-10-18 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 陈为人先生:1962年出生,中国国籍,本科学历,商业财务会计专业,会计学副教授。1985年8月至2023年1月在浙江工商大学任教。其中1985年8月至2004年7月任财务与会计学院学办主任、党总支书记;2004年8月至2007年7月任法学院党总支书记;2007年8月至2013年12月任校学生处处长;2014年1月至2020年1月任财会学院党委书记、副院长,是教学与行政双肩挑干部。 |
李莹 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 李莹,女,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工商管理专业。2008年3月至2009年7月为杭州秋水伊人服饰有限公司员工;2009年8月至2010年7月在杭州豆钻科技有限公司担任销售经理;2010年8月至2020年10月在华塑有限担任销售部总经理,2020年10月至今在华塑科技担任监事会主席、销售部总经理。 |
江海 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 江海,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,计算机科学与技术专业。2002年2月至2004年1月为杭州稳可精密电子有限公司员工;2004年2月至2006年1月在杭州智源电子有限公司担任工程师;2006年3月至2020年10月在华塑有限历任研发工程师、铅酸研发部副总监,2020年10月至今在华塑科技担任监事、铅酸研发部副总监。 |
黎丛云 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 黎丛云,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,英语(国际贸易)专业。2003年7月至2003年12月在衢州宇海灯饰有限公司担任外贸业务员;2004年2月至2004年11月在临海好东南灯饰有限公司担任外贸业务员;2005年2月至2006年2月在陕西富安果汁有限公司担任外贸业务员;2006年3月至2011年2月在陕西艾特隆技术有限公司担任外贸业务部经理;2011年3月至2020年10月在华塑有限担任国际业务部经理,2020年10月至今在华塑科技担任监事、国际业务部经理。 |
许仁牛 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-10-21 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 许仁牛,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,导航制导与控制专业。1996年7月至1999年9月在杭州松下厨房电器有限公司担任品质主管兼日语翻译;1999年10月至2000年8月在东方通信股份有限公司担任工艺经理;2000年9月至2003年3月在北京航空航天大学攻读硕士学位;2003年3月至2005年3月在中国航空技术进出口总公司担任项目经理;2005年4月至2019年9月在中国国际集装箱(集团)股份有限公司及其子公司任职,先后担任中国国际集装箱(集团)股份有限公司IBC业务部部门经理、深圳南方中集物流有限公司总经理助理兼佛山中集物流装备有限公司副总经理、中集集新物流发展有限公司新业务发展部总监;2019年10月至2020年10月在华塑有限担任副总经理,2020年10月至今担任华塑科技副总经理。 |
胡瑞芳 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-07-03 |
---|
职务 | 财务总监 董事会秘书 |
---|
| 胡瑞芳女士:1981年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,财务管理专业,会计师职称,中国注册税务师。2004年6月至2007年2月在三达奥克化学股份有限公司担任财务会计;2007年3月至2010年2月在杭州德跃塑胶制品有限公司(曾用名:杭州德跃建材有限公司)担任财务经理;2010年3月至今在华塑科技担任财务部经理、会计机构负责人。 |
梁承珠 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 30 | 任职日期 | 2023-10-18 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 梁承珠,女,1994年出生,中国国籍,本科学历,法学专业。2020年5月至2020年10月在华塑科技担任项目申报专员;2020年10月至今在华塑科技担任证券事务代表。 |