马冰冰 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 董事长 董事 |
---|
| 马冰冰女士:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。现任天津市北辰区人大代表、天津市工商联执委、天津市北辰区青商会会长。2001年6月至2020年11月任天津市中重科技工程有限公司监事;2020年11月至2021年2月任天津市中重科技工程有限公司董事长;2021年2月至今任公司董事长。 |
谷峰兰 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 74 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 董事 副董事长 |
---|
| 谷峰兰女士:1950年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北重型机械学院,轧钢专业,正高级工程师。1975年12月至2001年6月任职于天津天重集团公司设计研究所,曾任高级工程师、所长;2001年6月至2020年11月任天津市中重科技工程有限公司执行董事;2020年11月至2021年2月任天津市中重科技工程有限公司董事、经理;2021年2月至今任公司副董事长。 |
安铁锁 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 董事 副总经理 |
---|
| 安铁锁先生:1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。历任天津市辰峰织带厂业务员、天津金证科技造纸有限公司供销分公司储运科科长。2007年加入天津市中重科技工程有限公司,历任生产部业务经理、生产调度、车间主任;2021年2月至今任公司董事、副总经理。 |
刘淑珍 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 大专 |
---|
年龄 | 69 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 刘淑珍女士:1955年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任天津天重重型机器(集团)有限公司出纳、会计、财务科长;2002年2月至2020年10月担任天津天重中直科技工程有限公司财务部人员;2002年2月至2021年2月担任天津市中重科技工程有限公司总会计师、财务副总经理;2021年2月至今任公司董事。曾任中重科技(天津)股份有限公司副总经理。 |
王洪新 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 总经理 董事 |
---|
| 王洪新先生:1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。教授研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。全国优秀科技工作者,全国科技标兵,全国钢标准化专家委员,全国科协八大、九大代表,中国金属学会第十一届理事会理事。1990年9月至1993年5月,任鞍山钢铁公司技术员;1993年5月至2021年2月,任鞍山宝得钢铁有限公司常务副总、总工程师;2021年2月至今任公司总经理,2021年4月至今任公司董事。 |
徐彬 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-04-16 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 徐彬先生:1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年3月至今,任国茂减速机集团有限公司董事;2013年3月至2015年11月,任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事,经理;2015年12月至2016年9月,任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理;2016年9月至今,任江苏国茂减速机股份有限公司董事,总裁;2021年4月至今任公司董事。 |
李森 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 65 | 任职日期 | 2023-07-31 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 李森先生:1959年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师,现任中国机械工业科学技术奖评审专家,中国锻压协会锻压装备首席专家,享受国务院政府特殊津贴,2023年7月至今任公司独立董事。 |
刘维 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 67 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 刘维女士:1957年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学工商管理硕士。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津市电子仪表局教育中心办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理。现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2021年2月至今任公司独立董事。 |
刘才 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 76 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 刘才先生:1948年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国伯明翰大学,博士研究生学历。历任燕山大学教授、处长、副校长,1998年8月至2008年8月担任河北省科学院院长;2021年2月至今任公司独立董事。 |
王磊 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 王磊先生:1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,燕山大学机械设计制造及自动化专业,本科学历,高级工程师。2003年10月加入天津市中重科技工程有限公司,担任技术工程师;2009年至今担任本公司副总工程师;2021年2月至今任公司监事会主席。 |
陈延亮 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 监事 监事会副主席 |
---|
| 陈延亮先生:1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于燕山大学机械设计制造及其自动化,本科学历。2004年10月加入天津市中重科技工程有限公司,历任技术员,现任公司副总工程师。 |
于洪波 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 于洪波先生:1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安建筑科技大学,本科学历。2010年7月至2016年7月,任中冶东方工程技术有限公司秦皇岛研究设计院技术员。2016年7月至2019年4月,任中冶沈勘秦皇岛工程设计研究设计总院有限公司技术员。2019年5月至2021年3月,任中重环保(天津)有限公司技术部长。2021年4月至今任中重科技(天津)股份有限公司环保事业部总经理。 |
孙国强 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 中专 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-05-11 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 孙国强先生:1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2011年12月加入天津市中重科技工程有限公司历任车间转序员、生产调度,现任公司生产部一分厂厂长、职工代表监事。 |
王喜东 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 王喜东先生:1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2006年至2020年6月,历任天津市中重科技电气传动自动化工程有限公司设计组长、工程部长、副总工程师;2020年6月至2021年2月,在天津市中重科技工程有限公司历任副总工程师、电气事业部总经理;2021年2月至今任公司职工代表监事。 |
宋玉侠 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 宋玉侠女士:1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河北工业大学在职工程硕士,正高级工程师。曾任天津天重中直科技工程有限公司技术部部长;2020年11月至今担任本公司质检总监;2021年2月至2024年3月任公司监事。 |
高坤 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 高坤先生,中国国籍,1981年11月生,无境外永久居留权,毕业于燕山大学,本科学历,高级工程师。2006年7月加入天津市中重科技工程有限公司,历任销售员、营销部长、营销副总;2021年2月至今任中重科技(天津)股份有限公司副总经理。 |
霍利锋 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-02-22 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 霍利锋先生,中国国籍,1983年10月生,无境外永久居留权,毕业于燕山大学,本科学历。2006年7月加入天津市中重科技工程有限公司,历任设计师、主任设计师,现任中重科技(天津)股份有限公司经营副总经理;2021年2月至今任中重科技(天津)股份有限公司副总经理。 |
陈孟华 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 副总经理 |
---|
| 陈孟华先生:1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2010年7月至2016年3月,历任天津二十冶建设有限公司技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理,2016年3月至今,历任本公司营销经理、营销部长。 |
杜晓舟 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 董事会秘书 |
---|
| 杜晓舟先生:1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年9月至2011年2月于法国兴业银行巴黎总部证券投资部,任助理交易员;2011年3月至2013年12月于昆吾九鼎股权投资管理有限公司,历任高级投资经理,投资副总监;2014年1月至2021年10月于上海艾德韦宣股份有限公司任董事会秘书,2021年11月至2024年1月于上海深屹实业集团股份有限公司任董事会秘书。2024年2月至今任职于公司证券部。 |
陈国琦 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 内部审计负责人 |
---|
| 陈国琦女士:1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。先后就职于天津倚天会计师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所,2021年4月至今,任本公司审计部部长。 |
严慧 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-03-15 |
---|
职务 | 财务总监 |
---|
| 严慧女士:1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年11月至2007年7月,任天津长荣印刷包装设备有限公司会计。2007年9月至2021年3月,历任天津市中重科技工程有限公司会计、财务部长。2021年4月至今,任公司财务部长。 |
李珂 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-08-28 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 李珂,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于天津赛象科技股份有限公司证券部,天津锐新昌科技股份有限公司证券部,曾任天津锐新昌科技股份有限公司证券事务代表,2023年6月加入本公司,现任公司证券事务代表。 |